Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2021-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 343, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-08 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Legale ejere: Ludwig & Ludwig ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Navne: Driftsselskabet Øresund ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Reelle ejere: Josephine Olivia Ludwig Hæstrup, Victor Emil Ludwig Hæstrup (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Stiftere: Ludwig & Ludwig ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-10-30 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2021-01-08 Statstidende Dekret
Den 2020-12-04 fjernes Direktion: Katja Marianne Ludwig Østergaard (direktør) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-09-14 tilføjes Direktion: Katja Marianne Ludwig Østergaard (direktør) (offentliggjort 2020-12-04)
Den 2020-09-09 fjernes Direktion: Peter Jørgen Hæstrup (direktør) (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 343, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Direktion: Peter Jørgen Hæstrup (direktør) (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-08 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Legale ejere: Ludwig & Ludwig ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Navne: Driftsselskabet Øresund ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Reelle ejere: Josephine Olivia Ludwig Hæstrup, Victor Emil Ludwig Hæstrup (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Stiftere: Ludwig & Ludwig ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2017-08-08 tilføjes Vedtægter: 2017-08-08 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-09)