Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Kure Wochner(virk.: 6) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jacob Kure Wochner | 30.01.2023 | Horsekildevej 30, 2500 Valby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
E/S Rugmarken 10 ApS | 38838911 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
KW Ejendomme ApS | 38838636 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
02.02.2018 | 4,59 (km) | Løngangstræde 18, 1468 København K | Yrsavej 10, 2000 Frederiksberg |
31.01.2023 | 3,11 (km) | Yrsavej 10, 2000 Frederiksberg | Horsekildevej 30, 2500 Valby |
E/S Rugmarken 10 ApS. |
Sidst opdateret den 07.08.2017 og angivet som gældende fra 25.07.2017 (2626 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
E/S HARALDSVEJ 43 ApS | 30272765 |
E/S ISLEVDALVEJ 100 ApS | 32308635 |
E/S Naverland 10 ApS | 38838288 |
E/S ROUGSØ ApS | 29406219 |
E/S Rugmarken 10 ApS | 38838911 |
E/S Schousgadekvarteret ApS | 34585253 |
E/S service | 43528335 |
E/S Torvegade 16 ApS | 40551131 |
E/S V301 ApS | 42340472 |
E/S Østervold 23 Aps | 39189321 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Kure Wochner(virk.: 6) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Kure Wochner(virk.: 6) Dir., Reelle ejere | 2 | 5 | 0 | 5 |
Pct. | 17 % | 42 % | 0 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |