Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Binavne | Navne | Vedtægter | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Bibranche | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Sara Wind Engberg (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-01 fjernes Direktion: Rasmus Aagaard Ulfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-23 tilføjes Reelle ejere: Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-09-23 fjernes Reelle ejere: Ahmed Abdo Hajj Mohammed Aldubaili, Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-09-22 fjernes Reelle ejere: Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-23 tilføjes Direktion: Rasmus Aagaard Ulfeldt (direktør) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2020-09-23 fjernes Direktion: Dennis Sodelius Lindberg (direktør) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 tilføjes Legale ejere: Ahmed Abdo Hajj Mohammed Aldubaili, UNITED COMMODITIES DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-09-23 fjernes Legale ejere: Ahmed Abdo Hajj Mohammed Aldubaili (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-09-22 fjernes Legale ejere: UNITED COMMODITIES DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-23 tilføjes Reelle ejere: Dennis Sodelius Lindberg, Ahmed Abdo Hajj Mohammed Aldubaili, Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-09-22 fjernes Reelle ejere: Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-01-27 tilføjes Binavne: National Bullion House ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Navne: Sequoyah Vaulting ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-26 fjernes Navne: National Bullion House ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-27 tilføjes Vedtægter: 2020-01-27 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-23 tilføjes Binavne: National Bullion House Vaulting ApS, NBH Vaulting ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-22 fjernes Binavne: National Bullion House Vaulting IVS, NBH Vaulting IVS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-03 tilføjes Legale ejere: UNITED COMMODITIES DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2019-10-03 fjernes Legale ejere: NBH Holding Europe (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-02 fjernes Legale ejere: UNITED COMMODITIES DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-03 tilføjes Navne: National Bullion House ApS (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-10-02 fjernes Navne: National Bullion House IVS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-03 tilføjes Vedtægter: 2019-10-03 (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-02 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-10-03 fjernes Reelle ejere: Ahmed Abdo Hajj Mohammed Aldubaili, Saber Mbarek (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-08-15 tilføjes Bibranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-08-15 tilføjes Bibranche: Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2019-05-31 tilføjes Legale ejere: NBH Holding Europe (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-05-31 fjernes Legale ejere: Ahmed Abdo Hajj Mohammed Aldubaili, Saber Mbarek (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-31 tilføjes Reelle ejere: Ahmed Abdo Hajj Mohammed Aldubaili, Saber Mbarek (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2019-05-31 fjernes Reelle ejere: Saber Mbarek (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-05-30 fjernes Reelle ejere: Ahmed Abdo Hajj Mohammed Aldubaili (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-23 tilføjes Legale ejere: Saber Mbarek (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-10-23 fjernes Legale ejere: NBH Holding LLC (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Legale ejere: Ahmed Abdo Hajj Mohammed Aldubaili, UNITED COMMODITIES DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-10-21 fjernes Legale ejere: UNITED COMMODITIES DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-23 tilføjes Reelle ejere: Saber Mbarek (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-10-22 tilføjes Reelle ejere: Ahmed Abdo Hajj Mohammed Aldubaili, Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-10-21 fjernes Reelle ejere: Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-04-19 tilføjes Legale ejere: UNITED COMMODITIES DANMARK HOLDING ApS, NBH Holding LLC (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-04-18 fjernes Legale ejere: UNITED COMMODITIES DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-04-19 tilføjes Reelle ejere: Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-04-18 fjernes Reelle ejere: Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2018-03-14 tilføjes Binavne: National Bullion House Vaulting IVS, NBH Vaulting IVS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-03-14 tilføjes Navne: National Bullion House IVS (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2018-03-13 fjernes Navne: National Buillion House IVS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-14 tilføjes Vedtægter: 2018-03-14 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-11-30 tilføjes Legale ejere: UNITED COMMODITIES DANMARK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-11-30 fjernes Legale ejere: FORMIO A/S (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-11-30 tilføjes Vedtægter: 2017-11-30 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 137, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-04 tilføjes Direktion: Dennis Sodelius Lindberg (direktør) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2017-08-04 tilføjes Formål: Vaulting/opbevaring (af ædelmetal og diamanter). (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-04 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-08-04 tilføjes Hovedbranche: Private vagt- og sikkerhedstjenester (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-08-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-04 tilføjes Legale ejere: FORMIO A/S (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-08-04 tilføjes Navne: National Buillion House IVS (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-08-04 tilføjes Reelle ejere: Dennis Sodelius Lindberg (offentliggjort 2018-04-23)
Den 2017-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-08-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-04 tilføjes Stiftere: FORMIO A/S (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-04 tilføjes Vedtægter: 2017-08-04 (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-10-24)
Den 2017-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-07)