Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gudenåvej 23, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nedenskovvej 3, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2017-09-13 sletter virksomheden Ejerskaber: WINTHER & TROLLE A/S. (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2019-09-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WINTHER & TROLLE A/S. (offentliggjort 2019-09-23)
Den 2022-08-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TMG Grow Holding A/S. (offentliggjort 2022-08-14)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 tilføjes Vedtægter: 2021-02-05 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2021-02-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nedenskovvej 3, 8740 Brædstrup (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2017-08-02 tilføjes Direktion: Christian Ladegaard Græm (direktør) (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-02 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Legale ejere: Christian Ladegaard Græm (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-02 tilføjes Navne: CLG Holding ApS (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Reelle ejere: Christian Ladegaard Græm (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2017-08-02 tilføjes Stiftere: Christian Ladegaard Græm (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Vedtægter: 2017-08-02 (offentliggjort 2021-02-05)
Den 2017-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-07)
Den 2017-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-07)