Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2019-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 290, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-04 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Legale ejere: John Kongeskov (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Navne: Acorp Holding IVS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Stiftere: John Kongeskov (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2019-01-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 fjernes Direktion: John Kongeskov (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 290, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2018-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 290, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 290, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 290, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 290, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 290, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 290, 3070 Snekkersten (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-08-04 tilføjes Direktion: John Kongeskov (direktør) (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i primært aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-04 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Legale ejere: John Kongeskov (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Navne: Acorp Holding IVS (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Stiftere: John Kongeskov (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-08-04 tilføjes Vedtægter: 2017-08-04 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2017-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2017-08-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Eriksvej 44 ApS. (offentliggjort 2018-05-07)