Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Stilling | 26.06.2019 | 20.08.2024 | adm. dir |
Charlotte Stilling | 27.07.2017 | 03.04.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Paul Stilling | 06.10.2017 | 17.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Stilling | 27.07.2017 | 03.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Kristoffer Svensson | 27.07.2017 | 03.04.2019 | formand |
Senol Abedinov | 27.07.2017 | 06.10.2017 | bestyrelsesmedlem |