Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemarsgade 10, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Direktion: Allan Virenfeldt Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-07-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Hjemmeside: www.e9ark.dk (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Kontaktoplysninger: kontakt@e9ark.dk (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Legale ejere: Lennart Loth, Allan Virenfeldt Pedersen, Marc Vestergård Kristiansen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Navne: E9 Arkitekter IVS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes ObligatoriskEmail: mch@revision-plus.dk (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Reelle ejere: Lennart Loth, Allan Virenfeldt Pedersen, Marc Vestergård Kristiansen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Stiftere: Marc Vestergård Kristiansen, Lennart Loth, Allan Virenfeldt Pedersen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-09-23 tilføjes ObligatoriskEmail: mch@revision-plus.dk (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-09-22 fjernes ObligatoriskEmail: lloth@outlook.dk (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2018-08-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemarsgade 10, 4. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Allan Virenfeldt Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at tegne mindre byggeprojekter for private og erhvervskunder (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-07-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Hjemmeside: www.e9ark.dk (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 3,00 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@e9ark.dk (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: Lennart Loth, Allan Virenfeldt Pedersen, Marc Vestergård Kristiansen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Navne: E9 Arkitekter IVS (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes ObligatoriskEmail: lloth@outlook.dk (offentliggjort 2018-09-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Reelle ejere: Lennart Loth, Allan Virenfeldt Pedersen, Marc Vestergård Kristiansen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Stiftere: Marc Vestergård Kristiansen, Lennart Loth, Allan Virenfeldt Pedersen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Vedtægter: 2017-08-01 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-06)