Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Vedtægter | Formål | Reelle ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2019-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: omnio.net ApS. (offentliggjort 2022-08-16)
Den 2019-03-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Drugstars ApS. (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2019-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Makers Invest 2 ApS. (offentliggjort 2023-07-26)
Den 2019-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Makers Invest 3 ApS. (offentliggjort 2022-04-26)
Den 2019-03-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordic Makers Invest 5 ApS. (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2019-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Tame ApS. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2019-08-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Corti ApS. (offentliggjort 2019-10-28)
Den 2019-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Tame ApS. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2019-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Corti ApS. (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2020-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Proper ApS. (offentliggjort 2020-04-03)
Den 2020-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: AeroGuest ApS. (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2021-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Monta ApS. (offentliggjort 2021-07-08)
Den 2021-03-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Tame ApS. (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: GamerzClass ApS. (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: Monta ApS. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-08-25 sletter virksomheden Ejerskaber: Corti ApS. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2021-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tame ApS. (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-12-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Monta Holding ApS. (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2022-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: AeroGuest ApS. (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: AeroGuest ApS. (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Corti ApS. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-26 sletter virksomheden Ejerskaber: AeroGuest ApS. (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Monta Holding ApS. (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-02-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AeroGuest ApS. (offentliggjort 2024-02-28)
Den 2024-08-27 tilføjes Legale ejere: TORQUE ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-08-27 fjernes Legale ejere: Bricks by Ree ApS (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-31 tilføjes Legale ejere: Danmarks Eksport- og Investeringsfond (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: VÆKSTFONDEN (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanonbådsvej 2, 1437 København K (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gorkis Alle 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: tommy@byfounders.vc (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-09 fjernes Kontaktoplysninger: tommy@byfounders.vc (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: tan@tanholding.dk (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-03 tilføjes Legale ejere: Dansk Vækstkapital II K/S, Founders Collective Invest I K/S (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-03 fjernes Legale ejere: Better Holding 2012 A/S, Birgit Lyngbye Pedersen, FÆRCHFONDEN (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2019-04-02 fjernes Legale ejere: Founders Collective Invest I K/S (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2019-04-03 tilføjes Vedtægter: 2019-04-03 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-28 tilføjes Legale ejere: BLEM GROUP ApS (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-12-28 tilføjes Vedtægter: 2018-12-28 (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-07-09 tilføjes Formål: Det er selskabets formål at generere overskud ved at foretage, overvåge, udvikle og realisere investeringer i mindre og mellemstore virksomheder, enten direkte eller gennem helt eller delvist ejede holdingselskaber. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Legale ejere: Founders Collective Invest I K/S, Birgit Lyngbye Pedersen, FÆRCHFONDEN, VÆKSTFONDEN, Bricks by Ree ApS, byFounders VC Feeder Fund I K/S (offentliggjort 2019-04-16)
Den 2018-07-06 fjernes Legale ejere: DG Incubation Inc, Friborg Invest ApS, BLEM GROUP ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-05 fjernes Legale ejere: Founders Collective Invest I K/S, VÆKSTFONDEN (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2018-07-06 tilføjes Vedtægter: 2018-07-06 (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-30 tilføjes Legale ejere: VÆKSTFONDEN, DG Incubation Inc, Friborg Invest ApS, BLEM GROUP ApS, T.G. INVEST ApS (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-12-30 fjernes Legale ejere: byFounders VC Invest I ApS (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-29 fjernes Legale ejere: T.G. INVEST ApS, VÆKSTFONDEN, Friborg Invest ApS, BLEM GROUP ApS (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-02 tilføjes Legale ejere: T.G. INVEST ApS, VÆKSTFONDEN, Friborg Invest ApS, BLEM GROUP ApS, byFounders VC Invest I ApS, Founders Collective Invest I K/S, Better Holding 2012 A/S (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-12-01 fjernes Legale ejere: byFounders VC Invest I ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-12-30 tilføjes Vedtægter: 2017-12-30 (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-12-02 fjernes Reelle ejere: Eric Lagier, Tommy Frejlev Andersen (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gorkis Alle 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2017-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gorkis Alle 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2017-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gorkis Alle 7, 2860 Søborg (offentliggjort 2017-08-20)
Den 2017-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: tan@tanholding.dk (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: byFounders VC General Partner I ApS (direktør) (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Formål: Det er selskabets formål at generere overskud ved at foretage, overvåge, udvikle og realisere investeringer i mindre og mellemstore, innovative virksomheder, enten direkte eller gennem helt eller delvist ejede holdingselskaber. (offentliggjort 2018-07-10)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-01 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ventureselskaber og kapitalfonde (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Interessenter: byFounders VC General Partner I ApS (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 0,00 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: byFounders VC Invest I ApS (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-08-01 tilføjes Navne: byFounders VC Fund I K/S (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Reelle ejere: Eric Lagier, Tommy Frejlev Andersen (offentliggjort 2017-12-07)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Vedtægter: 2017-08-01 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-02)