Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ravnsborggade 18, 5., 2200 København N (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Direktion: Morten Nøhr Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Legale ejere: Morten Nøhr Laursen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Navne: Anyway Agency IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Reelle ejere: Morten Nøhr Laursen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Stiftere: Morten Nøhr Laursen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-14 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-24 tilføjes Formål: Formueforvaltning (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-01-24 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2019-01-23 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2019-01-24 tilføjes Vedtægter: 2019-01-24 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ravnsborggade 18, 5., 2200 København N (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Morten Nøhr Laursen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at sælge rejser. (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: Morten Nøhr Laursen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Navne: Anyway Agency IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Nøhr Laursen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Stiftere: Morten Nøhr Laursen (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Vedtægter: 2017-08-01 (offentliggjort 2019-01-24)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-14)