Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2019-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 7, 2., 1101 København K (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Binavne: atNEW ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Legale ejere: ANEW ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Navne: @New ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Reelle ejere: Mads Duzenius Christensen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Stiftere: Nouveau Agency Holding ApS, FOODING HOLDING ApS, ANEW ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-08-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-08-02 fjernes Direktion: Esben Amtorp (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2019-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 7, 2., 1101 København K (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 7, 2., 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 fjernes Legale ejere: Nouveau Agency Holding ApS, FOODING HOLDING ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 7, 2., 1101 København K (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2017-07-31 tilføjes Binavne: atNEW ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Direktion: Esben Amtorp (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2017-07-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive konsulent- og reklamevirksomhed samt, efter ledelsens skøn, hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Legale ejere: Nouveau Agency Holding ApS, FOODING HOLDING ApS, ANEW ApS (offentliggjort 2017-12-12)
Den 2017-07-31 tilføjes Navne: @New ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Reelle ejere: Mads Duzenius Christensen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Stiftere: Nouveau Agency Holding ApS, FOODING HOLDING ApS, ANEW ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2017-07-31 tilføjes Vedtægter: 2017-07-31 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2017-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-02)