Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Tegningsregel | Direktion | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Utterslev Torv 20, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-21 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: rumraketmgmt@gmail.com (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Legale ejere: Mikkel Glenstrup Andersen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Navne: Rumraket Management IVS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Reelle ejere: Mikkel Glenstrup Andersen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Stiftere: Mikkel Glenstrup Andersen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-12-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-11-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2020-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-10-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2019-08-24 fjernes Direktion: Mikkel Glenstrup Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-10-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Utterslev Torv 20, 2. th., 2400 København NV (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Direktion: Mikkel Glenstrup Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udføre management, herunder bl.a. artist- og tourmanagement. (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-21 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Kontaktoplysninger: rumraketmgmt@gmail.com (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Legale ejere: Mikkel Glenstrup Andersen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Navne: Rumraket Management IVS (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Glenstrup Andersen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Stiftere: Mikkel Glenstrup Andersen (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Vedtægter: 2017-07-21 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-03-08)
Den 2017-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-24)