Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Eye4Improve ApS. (offentliggjort 2017-08-02)
Den 2023-10-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-22 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2022-10-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovsgårdsvænget 5, 8362 Hørning (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Michael Paulsen (direktør) (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og anden dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-08-01 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: fam.paulsen@pc.dk (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: Michael Paulsen (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Navne: Michael Paulsen Holding ApS (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Paulsen (offentliggjort 2017-08-31)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2017-08-01 tilføjes Stiftere: Michael Paulsen (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Vedtægter: 2017-08-01 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-08-01)