Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2017-07-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Auto Tech ApS. (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2017-07-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: V&P Eklund ApS. (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: Peter Eklund (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: Vivi Angela Eklund (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Eklund (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Vivi Angela Eklund (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-06-30 fjernes Legale ejere: Peter Eklund (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-06-30 fjernes Reelle ejere: Peter Eklund (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-03-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 3, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 3, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkerbyen 3, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-30)
Den 2017-07-28 tilføjes Direktion: Peter Eklund (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-28 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Legale ejere: Peter Eklund, Vivi Angela Eklund (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2017-07-28 tilføjes Navne: ViP Eklund ApS (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Reelle ejere: Peter Eklund, Vivi Angela Eklund (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2017-07-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Stiftere: Peter Eklund (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Vedtægter: 2017-07-28 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-31)