Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Bibranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2017-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Restaurant Silo Nordhavn A/S. (offentliggjort 2018-07-30)
Den 2019-05-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Omegn og Venner Aps. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Omegn og Venner Aps. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2021-09-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Albatross og Venner ApS. (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-02-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Albatross og Venner ApS. (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2024-02-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 tilføjes Navne: Beny Wang Holding ApS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-05 fjernes Navne: Beny Wang Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 tilføjes Vedtægter: 2021-10-06 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-10-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-29 tilføjes Bibranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-24 fjernes Kontaktoplysninger: dennyvangsted@gmail.com (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegdamsvej 82, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Direktion: Denny Backer Vangsted (direktør) (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-31 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-07-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: dennyvangsted@gmail.com (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2017-07-31 tilføjes Legale ejere: Denny Backer Vangsted (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Navne: Beny Wang Holding IVS (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-07-31 tilføjes Reelle ejere: Denny Backer Vangsted (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2017-07-31 tilføjes Stiftere: Denny Backer Vangsted (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-07-31)
Den 2017-07-31 tilføjes Vedtægter: 2017-07-31 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2017-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-31)