Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Holm-Petersen | 27.07.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Stroyer Pallesen | 06.05.2020 | 21.03.2024 | direktør |
Martin Lavesen | 27.07.2017 | 02.05.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
John David Gillie | 21.03.2024 | formand |
Martin Holm-Petersen | 02.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arthur Si Jan Shih | 21.03.2024 | 28.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Wilfred Peter Gilich | 04.12.2020 | 21.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Rosenlund Petersen | 02.05.2019 | 21.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Andersen | 02.05.2019 | 21.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Stroyer Pallesen | 02.05.2019 | 21.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Lavesen | 02.05.2019 | 21.03.2024 | formand |