Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 fjernes Bibranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-10 tilføjes Legale ejere: Palle Frost Holding ApS (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-08-10 fjernes Legale ejere: Palle Evald Frost (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Globevænget 1, 8654 Bryrup (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Bibranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2024-09-30)
Den 2017-07-25 tilføjes Binavne: Tekmanic v. Palle Frost ApS, P. Frost ApS, Knud Hansen Net v. Palle Frost ApS (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Direktion: Palle Evald Frost (direktør) (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at producere og sælge filtre og net engros og anden hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-25 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Legale ejere: Palle Evald Frost (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-25 tilføjes Navne: BETTER TEA & FOOD PRODUCTS ApS (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Reelle ejere: Palle Evald Frost (offentliggjort 2017-11-02)
Den 2017-07-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Stiftere: Palle Evald Frost (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Vedtægter: 2017-07-25 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-27)
Den 2017-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-27)