Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2020-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, st. 86., 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-26 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Legale ejere: Selcuk Yigit (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Navne: grill house rc ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Reelle ejere: Selcuk Yigit (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Stiftere: CAFFA CAFE & WOK ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-07-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-06-30 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-10-03 Statstidende Dekret
Den 2019-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2019-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-07-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-04)
Den 2019-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-05-15 fjernes Direktion: Selcuk Yigit (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-29 tilføjes Direktion: Selcuk Yigit (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-06-29 fjernes Direktion: Patrick Van Quyen Luu (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 tilføjes Legale ejere: Selcuk Yigit (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2018-06-29 fjernes Legale ejere: CAFFA CAFE & WOK ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2018-06-29 tilføjes Reelle ejere: Selcuk Yigit (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødovre Centrum 1, st. 86., 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Direktion: Patrick Van Quyen Luu (adm. dir.) (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-26 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Legale ejere: CAFFA CAFE & WOK ApS (offentliggjort 2018-07-06)
Den 2017-07-26 tilføjes Navne: grill house rc ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Stiftere: CAFFA CAFE & WOK ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2017-07-26 tilføjes Vedtægter: 2017-07-26 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2017-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-19)