Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Tegningsregel | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-06 tilføjes Vedtægter: 2023-12-06 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alexander Foss Gade 13, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Alexander Foss Gade 13, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alexander Foss Gade 13, 3. tv., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: C.A. Olesens Gade 4, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2021-06-22 fjernes Bestyrelse: Lathaharan Somasegaran (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-13 tilføjes Bestyrelse: Lathaharan Somasegaran (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2019-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af Internet-of-Things hardwareenheder til biler samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-13 tilføjes Legale ejere: Dan Baden Holding ApS, Orts.io Holding ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-12 fjernes Legale ejere: Orts.io Holding ApS, Dan Baden Holding ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-13 tilføjes Reelle ejere: Malte Dan Baden Hansen, Peter Falkesgaard Ørts (offentliggjort 2021-06-25)
Den 2019-12-12 fjernes Reelle ejere: Peter Falkesgaard Ørts (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-13 tilføjes Vedtægter: 2019-12-13 (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2019-12-13 fjernes Direktion: Henrik Nilsson (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.A. Olesens Gade 4, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-03-07)
Den 2019-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 11, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Hjemmeside: https://www.autopi.io (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-02-13 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@autopi.io (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 11, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2017-07-25 tilføjes Direktion: Henrik Nilsson (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2017-07-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af Inernet-of-Things hardwareenheder til biler samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2017-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-25 (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andet elektrisk udstyr (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Legale ejere: Orts.io Holding ApS, Dan Baden Holding ApS, Hr. Nilsson Holding ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2017-07-25 tilføjes Navne: AutoPi.io ApS (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Reelle ejere: Peter Falkesgaard Ørts, Henrik Nilsson (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2017-07-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2017-07-25 tilføjes Stiftere: Orts.io Holding ApS, Lathaharan Somasegaran, Hr. Nilsson Holding ApS, Dan Baden Holding ApS (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2017-07-25 tilføjes Vedtægter: 2017-07-25 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2017-07-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-26)