Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af et medlem af bestyrelsen. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Direktion: Rainer Ralf Maier (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Direktion: Phillip Pearson (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-09-22 tilføjes Vedtægter: 2023-09-22 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-09-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Revisor: KALLERMANN REVISION A/S STATSAUTORISERET REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-07 tilføjes Vedtægter: 2021-09-07 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2021-09-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-07 tilføjes Direktion: Phillip Pearson (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2020-01-07 fjernes Direktion: Kristian Rude (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 5, 1050 København K (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 3., 1550 København V (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-06 tilføjes Kontaktoplysninger: m.mcmanus@kainos.com (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-05 fjernes Kontaktoplysninger: kristianr@kainos.com (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-21 tilføjes Bestyrelse: Malachy Smith (næstformand) (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 16, 3., 1550 København V (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 6, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Kontaktoplysninger: kristianr@kainos.com (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-09-28 fjernes Kontaktoplysninger: kristianrude@gmail.com (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Legale ejere: Kainos WorkSmart Limited (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 fjernes Legale ejere: KRISTIAN RUDE ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Navne: Kainos WorkSmart ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-28 fjernes Navne: Nubes Implement ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-09-29 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-09-29 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-09-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-09-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-09-29 tilføjes Vedtægter: 2017-09-29 (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2017-09-29 fjernes Reelle ejere: Kristian Rude (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakkevej 6, 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-07-24 tilføjes Direktion: Kristian Rude (direktør) (offentliggjort 2020-11-02)
Den 2017-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med anskaffelse og implementering af it-løsninger eller virksomhed som efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-03-31 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-24 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-07-24 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kristianrude@gmail.com (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-07-24 tilføjes Legale ejere: KRISTIAN RUDE ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-07-24 tilføjes Navne: Nubes Implement ApS (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-07-24 tilføjes Reelle ejere: Kristian Rude (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-04)
Den 2017-07-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2017-07-24 tilføjes Stiftere: KRISTIAN RUDE ApS (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2017-07-24 tilføjes Vedtægter: 2017-07-24 (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2017-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-25)