Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 119, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2021-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 119, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-05-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 119, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2019-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 119, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 119, 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-01-25)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 119, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Kontaktoplysninger: thor@chora.dk (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-04-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-04-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-04-18 tilføjes Vedtægter: 2018-04-18 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-04-18 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 tilføjes Legale ejere: Bjorn Jakobsen ApS (offentliggjort 2018-01-07)
Den 2018-01-03 tilføjes Reelle ejere: Thor Bjørn Jakobsen (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-01-02 fjernes Reelle ejere: Thor Bjørn Jakobsen (offentliggjort 2018-01-07)
Den 2017-12-27 fjernes Legale ejere: JACOB JAKOBSEN GRUPPEN ApS (offentliggjort 2018-01-07)
Den 2017-12-27 fjernes Reelle ejere: Jacob Jakobsen (offentliggjort 2018-01-07)
Den 2017-07-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høegh-Guldbergs Gade 119, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-07-21 tilføjes Direktion: Thor Bjørn Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for erhvervelse og afhændelse af fast ejendom, administration, udlejning og udvikling heraf samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-21 (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Legale ejere: JACOB JAKOBSEN GRUPPEN ApS, Thor Bjørn Jakobsen (offentliggjort 2018-01-07)
Den 2017-07-21 tilføjes Navne: HG119 ApS (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Reelle ejere: Jacob Jakobsen, Thor Bjørn Jakobsen (offentliggjort 2018-01-07)
Den 2017-07-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-07-21 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-07-21 tilføjes Stiftere: Thor Bjørn Jakobsen, JACOB JAKOBSEN GRUPPEN ApS (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Vedtægter: 2017-07-21 (offentliggjort 2018-06-11)
Den 2017-07-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2017-07-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-24)