Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2020-09-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vejlevejen 9, 7742 Vesløs (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Direktion: Troels Kristoffersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-18 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Legale ejere: Troels Kristoffersen, Jeppe Pedersen (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Navne: TJ-Rustfri APS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Reelle ejere: Troels Kristoffersen, Jeppe Pedersen (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Stiftere: Troels Kristoffersen, Jeppe Pedersen (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-09-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-23 tilføjes Vedtægter: 2017-10-23 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlevejen 9, 7742 Vesløs (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Direktion: Troels Kristoffersen (direktør) (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at lave rustfrit smedearbejde. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-18 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Legale ejere: Troels Kristoffersen, Jeppe Pedersen (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Navne: TJ-Rustfri APS (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Reelle ejere: Troels Kristoffersen, Jeppe Pedersen (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Stiftere: Troels Kristoffersen, Jeppe Pedersen (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af alle direktørerne. (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Vedtægter: 2017-07-18 (offentliggjort 2017-10-25)
Den 2017-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2017-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-09-22)