Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mikkel Veldt Brøndum Andersen(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mikkel Veldt Brøndum Andersen | 02.09.2019 | Nyrnberggade 24, 2300 København S |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Veldt Invest ApS | 38801686 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.12.2018 | 266,77 (km) | Åparken 5, 8000 Aarhus C | Angelgade 11, 1765 København V |
16.09.2020 | 8,82 (km) | Angelgade 11, 1765 København V | Nyrnberggade 24, 2300 København S |
Veldt Invest ApS. |
Sidst opdateret den 19.07.2017 og angivet som gældende fra 18.07.2017 (2634 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
VELDHUIZEN HOLDING ApS | 15883774 |
VELD INVEST ApS | 35029737 |
Veldt Consult | 42574724 |
Veldtec | 43110152 |
Veldt Invest ApS | 38801686 |
veldtofteStatistics | 42421472 |
VELEMO MØBELSERVICE ApS | 43363778 |
Velemo Møbelservice | 33009186 |
Velerr | 42404721 |
Veles Byg ApS | 37223743 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikkel Veldt Brøndum Andersen(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 25 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mikkel Veldt Brøndum Andersen(virk.: 4) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 4 | 1 | 4 |
Pct. | 10 % | 40 % | 10 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |