Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Navne | Bestyrelse | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Hjemmeside | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arnold Nielsens Boulevard 77, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Krondalvej 9, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ja@b2btrading.dk (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-01 fjernes Kontaktoplysninger: pr@cmcbiopack.dk (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-10-04 tilføjes Vedtægter: 2022-10-04 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-09-22 tilføjes Navne: B2B Biopack ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-21 fjernes Navne: CMC Biopack ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-22 tilføjes Vedtægter: 2022-09-22 (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-09-22 fjernes Bestyrelse: Preben Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-08-30 tilføjes Bestyrelse: John Andersson (formand) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-08-30 fjernes Bestyrelse: Mikkel Severin Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Direktion: John Andersson (direktør) (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Legale ejere: JAHolding2020 ApS, CEMACL HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 fjernes Legale ejere: MSL.DK ApS, Bo Lundqvist Holding ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-29 fjernes Legale ejere: CEMACL HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Reelle ejere: John Andersson, Preben Rasmussen (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 fjernes Reelle ejere: Christina Maj Lundqvist (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-29 fjernes Reelle ejere: Preben Rasmussen (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krondalvej 9, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2021-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellegårdspark 83, 3520 Farum (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2020-02-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 fjernes Bestyrelse: Bo Lundqvist (formand) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2019-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 95.684,00 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 76.547,00 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 65.360,00 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapital): 55.556,00 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-24 tilføjes Legale ejere: CEMACL HOLDING ApS, Bo Lundqvist Holding ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2019-10-23 fjernes Legale ejere: CEMACL HOLDING ApS, Bo Lundqvist Holding ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-15 tilføjes Legale ejere: MSL.DK ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2019-10-14 fjernes Legale ejere: MSL.DK ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-02 tilføjes Legale ejere: MSL.DK ApS, CEMACL HOLDING ApS, Bo Lundqvist Holding ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Legale ejere: CEMACL HOLDING ApS, MSL.DK ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-01 fjernes Legale ejere: CEMACL HOLDING ApS, MSL.DK ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-24 tilføjes Reelle ejere: Preben Rasmussen, Christina Maj Lundqvist (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2019-10-23 fjernes Reelle ejere: Preben Rasmussen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-15 tilføjes Reelle ejere: Preben Rasmussen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-14 fjernes Reelle ejere: Preben Rasmussen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-02 tilføjes Reelle ejere: Preben Rasmussen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Reelle ejere: Preben Rasmussen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-01 fjernes Reelle ejere: Preben Rasmussen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-24 tilføjes Vedtægter: 2019-10-24 (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2019-10-16 tilføjes Vedtægter: 2019-10-16 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-02 tilføjes Vedtægter: 2019-10-02 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Vedtægter: 2019-10-01 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-10-01 tilføjes Bestyrelse: Bo Lundqvist (formand) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-09-30 fjernes Legale ejere: CEMACL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Preben Rasmussen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-17 tilføjes Hjemmeside: www.cmcbiopack.dk (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2018-01-17 tilføjes Kontaktoplysninger: pr@cmcbiopack.dk (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2018-01-16 fjernes Kontaktoplysninger: pr.focus@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellegårdspark 83, 3520 Farum (offentliggjort 2021-03-09)
Den 2017-07-14 tilføjes Direktion: Preben Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er import og eksport samt salg af emballageprodukter (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2017-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-14 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2017-07-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-07-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Kontaktoplysninger: pr.focus@hotmail.com (offentliggjort 2018-01-17)
Den 2017-07-14 tilføjes Legale ejere: CEMACL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-07-14 tilføjes Navne: CMC Biopack ApS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2017-07-14 tilføjes Reelle ejere: Preben Rasmussen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Stiftere: CEMACL HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-07-14 tilføjes Vedtægter: 2017-07-14 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2017-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-18)