Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2017-07-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Hoopz.dk ApS. (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Direktion: Michael Kokholm Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-19 fjernes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2020-10-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2020-10-02 tilføjes Revisor: HARBOE CONSULT ApS - GODKENDT REVISIONSVIRKSOMHED (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannemanns Allé 8, 1. 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2017-07-18 tilføjes Direktion: Michael Kokholm Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-07-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-18 (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Legale ejere: Michael Kokholm Larsen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-07-18 tilføjes Navne: HoopzLife Holding ApS (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Reelle ejere: Michael Kokholm Larsen (offentliggjort 2017-12-02)
Den 2017-07-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2017-07-18 tilføjes Stiftere: Michael Kokholm Larsen (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2017-07-18 tilføjes Vedtægter: 2017-07-18 (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-18)
Den 2017-07-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)