Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2018-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ormslevvej 37, 1. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Direktion: Ahmed Abdi Farah (direktør) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-17 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Legale ejere: Ahmed Abdi Farah (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Navne: Ahmed Abdi Farah Holding ApS (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Reelle ejere: Ahmed Abdi Farah (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Stiftere: Ahmed Abdi Farah (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2018-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ormslevvej 37, 1. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Direktion: Ahmed Abdi Farah (direktør) (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt at drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-17 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Legale ejere: Ahmed Abdi Farah (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Navne: Ahmed Abdi Farah Holding ApS (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Reelle ejere: Ahmed Abdi Farah (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Stiftere: Ahmed Abdi Farah (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Vedtægter: 2017-07-17 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-10-03)
Den 2017-07-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-10-03)