Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
HENNINGSMINDE HOLDING ApS (CVR 32347339) | NORMAL | 14.07.2017 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FRIIS GROUP A/S (CVR 26491320) | NORMAL | 25.02.2023 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MSF Holdings ApS (CVR 38835831) | 01.08.2017 | 25.02.2023 | 100,00% | 100,00 % |
HENNINGSMINDE HOLDING ApS (CVR 32347339) | 14.07.2017 | 01.08.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Dansk Økologisk Selskab A/S (CVR 38798413) | NORMAL | 15.07.2017 | 100,00% | 100,00% |