Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Hvidhvask | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stokhusgade 4, 4., 1317 København K (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: tnc@nordalclausen.com (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-11-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Competly IVS. (offentliggjort 2018-03-06)
Den 2018-02-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Sailing Sea Farm IVS. (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2018-08-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Speak A/S. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Millfield Technology ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2019-01-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WASTELAND TECHNOLOGY ApS. (offentliggjort 2019-02-14)
Den 2019-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Millfield Technology ApS. (offentliggjort 2019-06-28)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 tilføjes Navne: Entrepreneur Hub Capital ApS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Vedtægter: 2021-10-01 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 fjernes Navne: Entrepreneur Hub Capital IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-09-30 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 30, 1260 København K (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2021-03-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 330, 3500 Værløse (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-19 tilføjes Vedtægter: 2020-10-19 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Hareskovvej 330, 3500 Værløse (offentliggjort 2021-03-07)
Den 2017-07-16 tilføjes Direktion: Torben Nordal Clausen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og besidde kapitalandele i selskaber og yde konsulentvirksomhed samt enhver anden virksomhed som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-16 (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 100,00 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-07-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Kontaktoplysninger: tnc@nordalclausen.com (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2017-07-16 tilføjes Legale ejere: Entrepreneur Hub ApS (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Navne: Entrepreneur Hub Capital IVS (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2017-07-16 tilføjes Reelle ejere: Torben Nordal Clausen (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-07-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Stiftere: Entrepreneur Hub ApS (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2017-07-16)
Den 2017-07-16 tilføjes Vedtægter: 2017-07-16 (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2017-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2017-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-16)