Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Vedtægter | xbrl | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hestens Bakke 31, 3. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Direktion: Camilla Brus Vøttrup Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Kontaktoplysninger: camilla_vottrup@live.dk (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Legale ejere: Camilla Brus Vøttrup Thomsen (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Navne: Murerfirmaet Thomsen ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Reelle ejere: Camilla Brus Vøttrup Thomsen (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Stiftere: S.R.P Holding ApS, Henrik Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hestens Bakke 31, 3. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 48, 4. tv., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for bygningsopførelse for egen regning eller på honorar- eller kontraktbasis, herunder nybygning, reparation, restaurering og vedligeholdelse, tilbygning og ombygning samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, der er naturlig forbundet hermed. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-27 tilføjes Kontaktoplysninger: camilla_vottrup@live.dk (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-20 tilføjes Direktion: Camilla Brus Vøttrup Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-20 fjernes Direktion: Henrik Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-20 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-19 fjernes Hovedbranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-20 tilføjes Legale ejere: Camilla Brus Vøttrup Thomsen (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-20 fjernes Legale ejere: S.R.P Holding ApS, Henrik Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-20 tilføjes Navne: Murerfirmaet Thomsen ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-19 fjernes Navne: Nielsen & Petersen Production ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-20 tilføjes Reelle ejere: Camilla Brus Vøttrup Thomsen (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-09-20 fjernes Reelle ejere: Henrik Nielsen, Sonny Rønne Petersen (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-20 tilføjes Vedtægter: 2022-09-20 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-03-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 48, 4. tv., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Direktion: Henrik Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er film- og tv-produktion, herunder udarbejdelse af film- og tv-formater samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Hovedbranche: Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Legale ejere: S.R.P Holding ApS, Henrik Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Navne: Nielsen & Petersen Production ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nielsen, Sonny Rønne Petersen (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Stiftere: S.R.P Holding ApS, Henrik Nielsen Holding ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Vedtægter: 2017-07-06 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)