Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2021-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2020-08-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2019-10-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-10-09 fjernes Direktion: Bjørn Krogh Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-27 tilføjes Reelle ejere: Bjørn Krogh Andersen, Jakob Nautrup, Henrik Mouritzen Christensen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-09-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-21)
Den 2017-09-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-09-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2017-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Livøvej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Direktion: Bjørn Krogh Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse og salg af fritidshuse og helårsboliger i Tyskland og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-14 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Legale ejere: SKANLUX HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Navne: Skanlux DE II ApS (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-29)
Den 2017-07-14 tilføjes Stiftere: SKANLUX HOLDING ApS (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-07-14 tilføjes Vedtægter: 2017-07-14 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-14)
Den 2017-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-18)