Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Direktion | Bestyrelse | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 60, 6740 Bramming (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Legale ejere: Corporate Identity Concept Holding Europe AB, JIKVA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Navne: Ci Concept ApS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Reelle ejere: Stefan Börje Billerstam, Jacob Bøgelund Nielsen (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Stiftere: JIKVA HOLDING ApS, Corporate Identity Concept Holding Europe AB (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Revisor: DANREVI BRAMMING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-03-12 fjernes Direktion: Jacob Bøgelund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2021-01-25 fjernes Bestyrelse: Steffan Börje Billerstam (formand) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2020-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 60, 6740 Bramming (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 60, 6740 Bramming (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-04-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 60, 6740 Bramming (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2017-07-01 tilføjes Bestyrelse: Steffan Börje Billerstam (formand) (offentliggjort 2021-01-25)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Jacob Bøgelund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2017-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed indenfor skilte- og reklamebranchen samt anden dermed beslægtet virk-somhed. (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Corporate Identity Concept Holding Europe AB, JIKVA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: Ci Concept ApS (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Stefan Börje Billerstam, Jacob Bøgelund Nielsen (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Revisor: DANREVI BRAMMING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Stiftere: JIKVA HOLDING ApS, Corporate Identity Concept Holding Europe AB (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-16)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)