Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: folenybyg@gmail.com (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 fjernes Kontaktoplysninger: lars@holstfamily.net (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 11, 6510 Gram (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 11, 6510 Gram (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@holstfamily.net (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-11-05 fjernes Kontaktoplysninger: lho@cfhclearing.com (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstegårdsvej 11, 6510 Gram (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Henning Beyer (direktør) (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive investeringsvirksomhed, køb, salg og udlejning af ejendomme, samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lho@cfhclearing.com (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Fole Boligselskab ApS, Henning Beyer (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: Fole Nybyg ApS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Lars Birk Holst, Henning Beyer (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Stiftere: Henning Beyer, Fole Boligselskab ApS (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-13)