21 % konkurs / tvangsopløst
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Henrik Terkildsen(virk.: 13) Reelle ejere | 23,08 % | 23,08 % | 23,08 % | 23,08 % |
Erik Michael Thorgaard Zonkjer(virk.: 6) Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Pct. | 21,06 % | 21,06 % | 21,06 % | 21,06 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|
Mads Otzen Terkildsen(virk.: 3) | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Pct. | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning,
under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning,
tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Nuværende adresse:
Gammel Kongevej 1 3., 1610 København V
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|
CAS Hosting IVS |
39282224
|
NORMAL
|
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
(631100)
|
CAS Vikarbooking ApS |
38791443
|
NORMAL
|
Computerprogrammering
(620100)
|
Harmonium ApS |
39607476
|
NORMAL
|
Computerprogrammering
(620100)
|
Sunde Media |
40136037
|
Aktiv
|
Reklamebureauer
(731110)
|
Personer: (0)Ingen personer registreret på adressen.
Ingen nuværende registrering.
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|
22.11.2018 | 0,61 (km) | Læderstræde 9, 1201 København K | Bremerholm 31, 1069 København K |
14.08.2019 | 2,67 (km) | Bremerholm 31, 1069 København K | Gammel Kongevej 1, 1610 København V |
15.11.2019 | 0,00 (km) | Gammel Kongevej 1, 1610 København V | Gammel Kongevej 1, 1610 København V |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 25.08.2021 og
angivet som gældende fra 07.07.2017 (1474
dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Henrik Terkildsen(virk.: 13) Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Erik Michael Thorgaard Zonkjer(virk.: 6) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 53 % | 0 % | 0 % | 21 % | 11 % | 16 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|
Mads Otzen Terkildsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 33 % | 33 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden
retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs,
under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom
på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid
associeres med en konkurs /
tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden
på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|
Mads Otzen Terkildsen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 3 | 0 | 2 |
Pct. | 0 % | 60 % | 0 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |