Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Evaholmvej 10, 9600 Aars (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Bestyrelse: Nana Sams Klitgaard (formand) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Direktion: Morten Sams Klitgaard (direktør) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Kontaktoplysninger: info@ulstrupholm.dk (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Legale ejere: Morten Sams Klitgaard (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Navne: Ulstrupholm A/S (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes ObligatoriskEmail: info@ulstrupholm.dk (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Reelle ejere: Morten Sams Klitgaard (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Stiftere: Morten Sams Klitgaard (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-10-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2017-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Evaholmvej 10, 9600 Aars (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Bestyrelse: Nana Sams Klitgaard (formand) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Direktion: Morten Sams Klitgaard (direktør) (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cateringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ulstrupholm.dk (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Legale ejere: Morten Sams Klitgaard (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Navne: Ulstrupholm A/S (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes ObligatoriskEmail: info@ulstrupholm.dk (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Reelle ejere: Morten Sams Klitgaard (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Stiftere: Morten Sams Klitgaard (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse i forening (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Vedtægter: 2017-06-29 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2017-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-09)