Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Binavne | ||||
Formål | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2023-12-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Navne: OSM Holding ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-10 fjernes Navne: AN Innovation Holding ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 tilføjes Vedtægter: 2020-05-11 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-06 tilføjes Binavne: OSM Design ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge grafiske og digitale løsninger samt konsultation heraf. Sekundært formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-07-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Have app af Corona 2020 ApS. (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2018-06-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Have app af Corona 2020 ApS. (offentliggjort 2018-06-15)
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2020-03-06 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 tilføjes Navne: AN Innovation Holding ApS (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-03-16 fjernes Navne: AN Innovation Holding IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-06 tilføjes Direktion: Anders Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-03-06 tilføjes Vedtægter: 2020-03-06 (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-02-18 fjernes Direktion: Anders Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hirtshalsvej 12, 8250 Egå (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Direktion: Anders Nielsen (direktør) (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-11 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 17.000,00 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Legale ejere: Anders Nielsen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-07-11 tilføjes Navne: AN Innovation Holding IVS (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-07-11 tilføjes Reelle ejere: Anders Nielsen (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-07-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Stiftere: Anders Nielsen (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2017-07-11 tilføjes Vedtægter: 2017-07-11 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2017-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-18)