Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 67, st. 159., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandgade 67, st. 159., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandgade 67, st. 159., 1401 København K (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2017-07-07 tilføjes Direktion: Jan Hyttel (direktør) (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, fremstille og drive salg af maskiner til rensning af spildevand. (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-06-30 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-07 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Kontaktoplysninger: jh@aec.dk (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Legale ejere: Jan Hyttel (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Navne: AEC Eco line ApS (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Reelle ejere: Jan Hyttel (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-07-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Stiftere: Jan Hyttel (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Vedtægter: 2017-07-07 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-12)