Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | Direktion | ||||
Reelle ejere | xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 17, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-11 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Hjemmeside: Procleaning.dk (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Navne: Procleaning ApS (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Stiftere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-06-01 fjernes Legale ejere: HFP Kapital ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-01 fjernes Direktion: Henrik Fyrstenborg Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2022-05-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 17, 3320 Skævinge (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolelodden 6, 3550 Slangerup (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-09-09 tilføjes Hjemmeside: Procleaning.dk (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2020-09-01 tilføjes Navne: Procleaning ApS (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2020-09-01 tilføjes Vedtægter: 2020-09-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-08-31 fjernes Navne: Pro Alarmer ApS (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-29 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2019-06-29 fjernes Reelle ejere: Andreas Dahlerup Kruse (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-28 fjernes Reelle ejere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-29 fjernes Legale ejere: Andreas Dahlerup Kruse (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: Andreas Dahlerup Kruse (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Andreas Dahlerup Kruse (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-31 fjernes Legale ejere: PMBA Holding IVS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Phillip Balslev Gammelby (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 tilføjes Legale ejere: PMBA Holding IVS (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-06-01 tilføjes Reelle ejere: Phillip Balslev Gammelby (offentliggjort 2019-01-18)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolelodden 6, 3550 Slangerup (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2017-07-11 tilføjes Direktion: Henrik Fyrstenborg Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2017-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af alarmer og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-11 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Legale ejere: HFP Kapital ApS (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2017-07-11 tilføjes Navne: Pro Alarmer ApS (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2017-07-11 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2017-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Stiftere: Henrik Fyrstenborg Petersen (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2017-07-11 tilføjes Vedtægter: 2017-07-11 (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2017-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-24)
Den 2017-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)