Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Virksomhedsform | Dekret | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2017-07-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Busch Byg ApS. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2023-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skippervænget 53, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-08-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-08-23 fjernes Navne: Busch Holding Hjerting ApS (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-11-19 Statstidende Dekret
Den 2022-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skippervænget 53, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-10-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-10-26 tilføjes Navne: Busch Holding Hjerting ApS (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-10-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2022-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skippervænget 53, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-12 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Legale ejere: Rune Per Vejby Busch (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Navne: Busch Holding Hjerting ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Reelle ejere: Rune Per Vejby Busch (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Stiftere: Rune Per Vejby Busch (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-09-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Rune Per Vejby Busch (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skippervænget 53, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2019-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Skippervænget 53, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skippervænget 53, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2017-07-12 tilføjes Direktion: Rune Per Vejby Busch (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2017-07-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration og anden hermed forbunden aktivitet. (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-12 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Legale ejere: Rune Per Vejby Busch (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Navne: Busch Holding Hjerting ApS (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Reelle ejere: Rune Per Vejby Busch (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Stiftere: Rune Per Vejby Busch (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2017-07-12 tilføjes Vedtægter: 2017-07-12 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-27)
Den 2017-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)