Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Formål | Kapital | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevejen 345, 2840 Holte (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2021-09-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosevej 10, 2840 Holte (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2019-03-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: RodeXit North America ApS. (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 tilføjes Vedtægter: 2020-06-04 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-06-04 fjernes Bestyrelse: Bjørn von Ryberg (formand) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 tilføjes Bestyrelse: Lone Køhler von Ryberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-03-24 tilføjes Legale ejere: von Ryberg IVS (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-23 fjernes Legale ejere: von Ryberg IVS (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-24 tilføjes Reelle ejere: Bjørn von Ryberg (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2019-03-23 fjernes Reelle ejere: Bjørn von Ryberg (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-06-06 tilføjes Legale ejere: von Ryberg IVS (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-06-06 fjernes Legale ejere: JOHN LARSENS VÆRKTØJSFABRIK A/S, NORDENBYG IVS (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-05 fjernes Legale ejere: von Ryberg IVS (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-06 tilføjes Reelle ejere: Bjørn von Ryberg (offentliggjort 2019-03-28)
Den 2018-06-06 fjernes Reelle ejere: Kenneth John Seifert Larsen, Helle Frimand (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-05 fjernes Reelle ejere: Bjørn von Ryberg (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-11 tilføjes Bestyrelse: Jesper Thorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-05-11 fjernes Bestyrelse: Kenneth John Seifert Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Binavne: RaXit Americas ApS (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af dørtætningslister i Nordamerika og Sydamerika og produktion af dørtætningslister med henblik på salg i Nordamerika og Sydamerika. (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 275.000,00 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-05-11 tilføjes Vedtægter: 2018-05-11 (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-03-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren i forening med 1 bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2018-03-20 tilføjes Bestyrelse: Jesper Thorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-03-20 fjernes Bestyrelse: Jesper Thorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-04)
Den 2018-03-20 tilføjes Navne: Rodexit ApS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-19 fjernes Navne: RaXit America ApS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2018-03-20 tilføjes Vedtægter: 2018-03-20 (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2017-12-30 tilføjes Legale ejere: von Ryberg IVS, NORDENBYG IVS (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-12-29 fjernes Legale ejere: NORDENBYG IVS, von Ryberg IVS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-13 tilføjes Legale ejere: von Ryberg IVS (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-13 fjernes Legale ejere: Bjørn von Ryberg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-30 tilføjes Reelle ejere: Bjørn von Ryberg, Helle Frimand (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-12-29 fjernes Reelle ejere: Helle Frimand, Bjørn von Ryberg (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-13 tilføjes Reelle ejere: Bjørn von Ryberg (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-12-12 fjernes Reelle ejere: Bjørn von Ryberg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-12-13 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-12-13 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-12-13 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-12-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-12-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-12 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-13 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-10-13 fjernes Bestyrelse: Kasper Kelm Demant (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2017-08-02 tilføjes Bestyrelse: Kasper Kelm Demant (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2017-08-02 fjernes Bestyrelse: Lone Køhler von Ryberg (næstformand) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-07-22 tilføjes Legale ejere: Bjørn von Ryberg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-07-22 fjernes Legale ejere: ABSALON advokat-A/S (offentliggjort 2017-07-23)
Den 2017-07-22 tilføjes Reelle ejere: Bjørn von Ryberg (offentliggjort 2017-12-14)
Den 2017-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosevej 10, 2840 Holte (offentliggjort 2021-09-21)
Den 2017-06-12 tilføjes Bestyrelse: Lone Køhler von Ryberg (næstformand) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-06-12 tilføjes Direktion: Bjørn von Ryberg (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Formål: Selskabets formål vil være salg af dørtætningslister i Nordamerika og Sydamerika og produktion af dørtætningslister med henblik på salg i Nordamerika og Sydamerika. (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-12 (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-06-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-06-12 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre gummiprodukter (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Kontaktoplysninger: bvr@absalon.pro (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Legale ejere: ABSALON advokat-A/S, NORDENBYG IVS, JOHN LARSENS VÆRKTØJSFABRIK A/S (offentliggjort 2017-07-23)
Den 2017-06-12 tilføjes Navne: RaXit America ApS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-06-12 tilføjes Reelle ejere: Helle Frimand, Kenneth John Seifert Larsen (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2017-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-12 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-13 (offentliggjort 2018-05-09)
Den 2017-06-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Stiftere: NORDENBYG IVS, JOHN LARSENS VÆRKTØJSFABRIK A/S, ABSALON advokat-A/S (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-06-12 tilføjes Vedtægter: 2017-07-10 (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-11)