Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 205, 2. 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2022-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 205, 2. 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2017-07-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BESIGTELSES KONTORET AF 1914 A/S. (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2018-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SYVR IVS. (offentliggjort 2020-07-02)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 205, 2. 4., 2300 København S (offentliggjort 2022-09-08)
Den 2021-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 45, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 45, 2. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-03-01)
Den 2017-07-11 tilføjes Direktion: Henrik Nolsøe Dyrborg Uth (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Formål: er at drive aktiviteter gennem datterselskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-11 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Legale ejere: Henrik Nolsøe Dyrborg Uth (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Navne: Nolsøe Holding ApS (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Reelle ejere: Henrik Nolsøe Dyrborg Uth (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2017-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Stiftere: Henrik Nolsøe Dyrborg Uth (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Vedtægter: 2017-07-11 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-11)