Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Formål | Bibranche | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engløbet 8, 2730 Herlev (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nærum Hovedgade 92, st., 2850 Nærum (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive renseri samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2023-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nærum Hovedgade 92, st., 2850 Nærum (offentliggjort 2024-06-04)
Den 2023-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kildevældsgade 14, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2023-01-16 fjernes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-01-02 fjernes Bibranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2022-12-22 fjernes Direktion: Tanveer Mustafa Sharif (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Tanveer Mustafa Sharif (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: Ehtesham Ali Iqbal (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: DESI STAR ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Ehtesham Ali Iqbal (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: Tanveer Mustafa Sharif (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-11-30 fjernes Direktion: Tanveer Mustafa Sharif (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-01 tilføjes Bibranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-11-01 tilføjes Bibranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-11-01 tilføjes Hovedbranche: Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv. (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-10-31 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-07-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kildevældsgade 14, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-02-02)
Den 2022-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 68, st. 1., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-01-11 tilføjes Direktion: Tanveer Mustafa Sharif (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-01-11 fjernes Direktion: Asadullah Parvaiz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-11 tilføjes Legale ejere: DESI STAR ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-11 fjernes Legale ejere: Asadullah Parvaiz (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-11 tilføjes Reelle ejere: Tanveer Mustafa Sharif (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-01-11 fjernes Reelle ejere: Asadullah Parvaiz (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-02 tilføjes Direktion: Asadullah Parvaiz (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-02-02 tilføjes Legale ejere: Asadullah Parvaiz (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-02-02 fjernes Legale ejere: ADLER JUNG ApS, Tanveer Mustafa Sharif (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-02 tilføjes Reelle ejere: Asadullah Parvaiz (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-02-02 fjernes Reelle ejere: Tanveer Mustafa Sharif (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-01-31 fjernes Direktion: Mohammad Rehan Hanif (direktør) (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-01-14 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-01-13 fjernes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2020-09-02 tilføjes Direktion: Mohammad Rehan Hanif (direktør) (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-09-02 fjernes Direktion: Shahid Abbas (direktør) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-09-02 tilføjes Legale ejere: Tanveer Mustafa Sharif (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-09-02 fjernes Legale ejere: Shahid Abbas (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: ADLER JUNG ApS (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-09-02 tilføjes Reelle ejere: Tanveer Mustafa Sharif (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2020-09-02 fjernes Reelle ejere: Shahid Abbas (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 68, st. 1., 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 68, st. 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valby Langgade 68, st. 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2017-07-06 tilføjes Direktion: Shahid Abbas (direktør) (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2017-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en smørrebrødsforretning samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Hovedbranche: Slagter- og viktualieforretninger (offentliggjort 2022-01-28)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Legale ejere: Shahid Abbas (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2017-07-06 tilføjes Navne: Salzai ApS (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Reelle ejere: Shahid Abbas (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Stiftere: Shahid Abbas (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Vedtægter: 2017-07-06 (offentliggjort 2023-03-07)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-11)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-11)