Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2017-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Totus Labs ApS. (offentliggjort 2017-07-12)
Den 2019-01-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlybakken 13, 2840 Holte (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Direktion: August Boye Heegaard (direktør) (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-05 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Kontaktoplysninger: august@heegaard.org (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Legale ejere: August Boye Heegaard (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-07-05 tilføjes Navne: Totus Holding ApS (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Reelle ejere: August Boye Heegaard (offentliggjort 2017-07-17)
Den 2017-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Stiftere: August Boye Heegaard (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Vedtægter: 2017-07-05 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-10)