Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldfuxvej 16, 2400 København NV (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Bibranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Binavne: Bispebjerg Management ApS, Bispebjerg Formidling ApS (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Morten Østrup Møller (adm. dir.) (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve investeringsvirksomhed og levere rådgivning, formidling og undervisning indenfor Fast Ejendom (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mormol@live.dk (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Morten Østrup Møller (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: Bispebjerg Forvaltning ApS (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Østrup Møller (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Stiftere: Morten Østrup Møller (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-10)