Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Revisor | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Ringgade 26, 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvejen 11, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-12-01 tilføjes Direktion: Joris Dietbert Voorhoeve (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Direktion: Henrik Skaarup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: Vivada Denmark ApS (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: Jensen & Nielsen Gruppen A/S (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Vedtægter: 2022-12-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen, Jan Jensen (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Trindholmsgade 4, 4., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-11-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-03-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-10-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: Jensen & Nielsen Gruppen A/S (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: LOUNI INVEST ApS, BEE HOLDING ApS, BJE HOLDING ApS, RAMSDAL HOLDING ApS, Gadlet ApS, TOP TI KØL ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen, Jan Jensen (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindholmsgade 4, 4., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2021-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Trindholmsgade 4, 4., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindholmsgade 4, 4., 6000 Kolding (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nytorv 5, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: LOUNI INVEST ApS, BEE HOLDING ApS, BJE HOLDING ApS, RAMSDAL HOLDING ApS, Gadlet ApS, TOP TI KØL ApS (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Jensen & Nielsen Gruppen A/S (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-22 tilføjes Navne: Skovlunde Bycenter Lejl. 41 ApS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-21 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Havneparken Kolding ApS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-22 tilføjes Vedtægter: 2020-09-22 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2020-01-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-24 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Havneparken Kolding ApS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2017-08-23 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Amagerbrogade 160 ApS (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Vedtægter: 2017-08-24 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2017-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nytorv 5, 1., 6000 Kolding (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2017-07-10 tilføjes Direktion: Henrik Skaarup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2017-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre ejendomme til videresalg og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2017-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-10 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2017-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Legale ejere: Jensen & Nielsen Gruppen A/S (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2017-07-10 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Amagerbrogade 160 ApS (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-07-10 tilføjes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2017-07-10 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2017-07-10 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2017-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2017-07-10 tilføjes Stiftere: Jensen & Nielsen Gruppen A/S (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2017-07-10 tilføjes Vedtægter: 2017-07-10 (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-10)