Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | IndkaldelseTilFordringsproevelse | Dekret | ||||
Direktion | xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Turkisvej 1, 5210 Odense NV (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-07 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Navne: MurermesterChristianJørgensen IVS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Reelle ejere: Christian Jørgensen (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Stiftere: CCVD IVS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-04-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-03-02 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2021-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-10-20 Statstidende Dekret
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-10-21)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Christian Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-17 fjernes Legale ejere: CCVD IVS (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Turkisvej 1, 5210 Odense NV (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Direktion: Christian Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2017-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-07 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Legale ejere: CCVD IVS (offentliggjort 2019-12-08)
Den 2017-07-07 tilføjes Navne: MurermesterChristianJørgensen IVS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Reelle ejere: Christian Jørgensen (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Stiftere: CCVD IVS (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2017-07-07 tilføjes Vedtægter: 2017-07-07 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)