Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Vedtægter | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammelgårds Alle 23, st. tv., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Bestyrelse: Anis Raad Alobaidi (næstformand) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Direktion: Anis Raad Alobaidi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Hovedbranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Legale ejere: Ibrahim Erdi Canbaz, Ahmed-Ullah Khan, Anis Raad Alobaidi (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Navne: Blizt Park IVS (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Stiftere: Ibrahim Erdi Canbaz, Anis Raad Alobaidi, Ahmed-Ullah Khan (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2018-09-05 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-09-21 tilføjes Bestyrelse: Ibrahim Erdi Canbaz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-09-21 tilføjes Navne: Blizt Park IVS (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-09-20 fjernes Navne: Erevision IVS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-09-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-09-20 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-20 fjernes Regnskabs år: --08-02 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-09-21 tilføjes Vedtægter: 2017-09-21 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-26 tilføjes Direktion: Anis Raad Alobaidi (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-26 fjernes Direktion: Ibrahim Erdi Canbaz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-06 tilføjes Direktion: Ibrahim Erdi Canbaz (adm. dir.) (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-26 tilføjes Formål: Virksomhedens Formål er at yde parkeringskontrol. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Formål: Regnskab og revision (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-26 tilføjes Hovedbranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-25 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-06 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammelgårds Alle 23, st. tv., 2665 Vallensbæk Strand (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Bestyrelse: Anis Raad Alobaidi (næstformand) (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-06 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Legale ejere: Ibrahim Erdi Canbaz, Ahmed-Ullah Khan, Anis Raad Alobaidi (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Navne: Erevision IVS (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-06 tilføjes Regnskabs år: --08-02 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Stiftere: Ibrahim Erdi Canbaz, Anis Raad Alobaidi, Ahmed-Ullah Khan (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Tegningsregel: selskabet tegnes af den adm. direktør (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Vedtægter: 2017-07-06 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-05)