Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongovej 15, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongovej 15, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-09-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-09-12)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-05-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-15 fjernes Direktion: Henrik Gade Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongovej 15, 2300 København S (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongovej 15, 2300 København S (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-12 tilføjes Legale ejere: HGN 1 Holding ApS (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-04-12 fjernes Legale ejere: Henrik Gade Nielsen (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-04-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Gade Nielsen (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-04-11 fjernes Reelle ejere: Henrik Gade Nielsen (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-07-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongovej 15, 2300 København S (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2017-06-26 tilføjes Direktion: Henrik Gade Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salg af emballage, kiosk- og spillevirksomhed, samt enhver anden aktivitet, der efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2017-12-31 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-01-01 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Hovedbranche: Lotteri- og anden spillevirksomhed (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Legale ejere: Henrik Gade Nielsen (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2017-06-26 tilføjes Navne: HGN ApS (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Reelle ejere: Henrik Gade Nielsen (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2017-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Stiftere: Henrik Gade Nielsen (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2017-06-26 tilføjes Vedtægter: 2017-06-26 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-15)