Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Revisor | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 980.000,00 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-22 tilføjes Vedtægter: 2023-11-22 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-11-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand. (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2023-03-08 tilføjes Vedtægter: 2023-03-08 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Martin Lund Madsen (formand) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: MSF Group ApS, KP Bæk Holding ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Karsten Paulsen, Martin Lund Madsen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Bjarne Paulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: KP Bæk Holding ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Karsten Paulsen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2022-03-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-10-01 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2021-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Røddingvej 1, 6500 Vojens (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ringridervej 1, 6500 Vojens (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-18 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2018-10-18 fjernes Revisor: Revisionskontoret (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-07-10 tilføjes Legale ejere: KP Bæk Holding ApS (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2017-07-10 fjernes Legale ejere: Karsten Paulsen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-07-07 tilføjes Legale ejere: Karsten Paulsen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-07-10 tilføjes Reelle ejere: Karsten Paulsen (offentliggjort 2023-01-11)
Den 2017-07-10 fjernes Reelle ejere: Karsten Paulsen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-07-07 tilføjes Reelle ejere: Karsten Paulsen (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-08 tilføjes Revisor: Revisionskontoret (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2017-07-08 tilføjes Vedtægter: 2017-07-08 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2017-07-07 tilføjes Vedtægter: 2017-07-07 (offentliggjort 2017-07-10)
Den 2017-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringridervej 1, 6500 Vojens (offentliggjort 2019-02-11)
Den 2017-07-07 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Paulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2017-07-07 tilføjes Direktion: Karsten Paulsen (direktør) (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er vognmandskørsel, reparation, handel og dermed efter ledelsens skøn, beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-09-30 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-07 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 tilføjes Navne: Vognmandsfirmaet Flemming Paulsen A/S (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2017-07-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2017-07-07 tilføjes Stiftere: Karsten Paulsen (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2023-03-08)
Den 2017-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-07)