Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Hvidhvask | ||||
Vedtægter | Bibranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-03 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Gentoftes Murer ApS. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Gentoftes Murer ApS. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Martin Johan Pilemann (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-05-25 tilføjes Legale ejere: Martin Johan Pilemann (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-25 fjernes Legale ejere: Stine Marie Pilemann (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-24 fjernes Legale ejere: Martin Johan Pilemann (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-25 tilføjes Reelle ejere: Martin Johan Pilemann (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-25 fjernes Reelle ejere: Stine Marie Pilemann (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-24 fjernes Reelle ejere: Martin Johan Pilemann (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-25 fjernes Direktion: Stine Marie Pilemann (direktør) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-22 tilføjes Direktion: Stine Marie Pilemann (direktør) (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-02-22 tilføjes Legale ejere: Stine Marie Pilemann (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-02-22 tilføjes Reelle ejere: Martin Johan Pilemann, Stine Marie Pilemann (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2023-02-21 fjernes Reelle ejere: Martin Johan Pilemann (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2023-02-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-02-22 tilføjes Vedtægter: 2023-02-22 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2022-11-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglegårdsvænget 96, kl., 2820 Gentofte (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Martin Johan Pilemann (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2017-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding selskab (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Martin Johan Pilemann (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: Pilemann Holding ApS (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Johan Pilemann (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Stiftere: Martin Johan Pilemann (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af samtlige direktører i forening (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2023-03-13)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)