Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 22, 2830 Virum (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Flaskehalsen 15, 20. 1., 1799 København V (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2017-07-10 sletter virksomheden Ejerskaber: MPS Nordic ApS. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2020-11-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Mambusa ApS. (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MPS Nordic ApS. (offentliggjort 2023-08-09)
Den 2023-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Flaskehalsen 15, 20. 1., 1799 København V (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ole Suhrs Gade 21, st. tv., 1354 København K (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ole Suhrs Gade 21, st. tv., 1354 København K (offentliggjort 2023-05-12)
Den 2021-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Constantin Hansens Gade 18, 4. tv., 1799 København V (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constantin Hansens Gade 18, 4. tv., 1799 København V (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2020-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Constantin Hansens Gade 18, 4. tv., 1799 København V (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Constantin Hansens Gade 18, 4. tv., 1799 København V (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 3, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærøvej 3, 3. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Direktion: Mikkel Vejen Stilling (direktør) (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandel i selskaber i ind- og udland, at foretage investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder anbringelse af kapital i virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-01 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mikkel.stilling@hotmail.com (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Legale ejere: Mikkel Vejen Stilling (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-07-01 tilføjes Navne: Mikkel Stilling Holding ApS (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Vejen Stilling (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2017-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Stiftere: Mikkel Vejen Stilling (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Vedtægter: 2017-07-01 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-07)