Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-04-13 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2017-08-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TM22 ApS. (offentliggjort 2017-08-16)
Den 2023-04-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyrrisvej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2023-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyrrisvej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2022-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyrrisvej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2023-01-24)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyrrisvej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyrrisvej 22, 8410 Rønde (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2017-07-04 tilføjes Direktion: Thomas Mogensen (direktør) (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i datterselskaber og dermed ligestillet virksomhed. (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2017-07-04 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Legale ejere: Søren Birch Rasmussen, Thomas Mogensen (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 fjernes Legale ejere: Søren Birch Rasmussen (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Navne: TM22 Holding ApS (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Reelle ejere: Thomas Mogensen (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2017-07-04 tilføjes Stiftere: Søren Birch Rasmussen (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Vedtægter: 2017-07-04 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-07-07)
Den 2017-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-07)